Hanes ariannol SUMMER FIELDS' SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 309683
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.43m | £9.52m | £9.13m | £9.22m | £10.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.11m | £8.25m | £8.34m | £9.21m | £10.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £135.70k | £98.89k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £405.90k | £1.47m | £960.99k | £119.80k | £517.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £125.36k | £101.37k | £118.86k | £111.48k | £276.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.90m | £7.74m | £7.97m | £8.99m | £9.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £90.16k | £139.48k | £90.91k | £89.71k | £371.56k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £84.39k | £74.88k | £76.61k | £87.83k | £124.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £135.70k | £98.89k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £37.88k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.08m | £8.25m | £8.34m | £9.21m | £10.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £31.07k | £810 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.62k | £15.23k | £18.48k | £17.97k | £20.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £34.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.