Hanes ariannol RIPON COLLEGE CUDDESDON
Rhif yr elusen: 309714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.89m | £1.78m | £1.99m | £1.88m | £1.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.80m | £1.71m | £1.75m | £1.98m | £2.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £78.01k | £54.14k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £44.70k | £117.54k | £90.95k | £52.68k | £78.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £61.93k | £33.14k | £23.92k | £108.63k | £148.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.76m | £1.60m | £1.85m | £1.70m | £1.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.26k | £26.57k | £23.29k | £23.24k | £32.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £9.62k | £7.00k | £4.38k | £13.65k | £29.86k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.74m | £1.64m | £1.68m | £1.89m | £1.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £58.64k | £70.32k | £73.02k | £87.73k | £91.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.83k | £9.95k | £9.95k | £8.94k | £9.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.