Hanes ariannol OXFORD CENTRE FOR HEBREW AND JEWISH STUDIES
Rhif yr elusen: 309720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.11m | £956.41k | £609.61k | £1.46m | £891.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.38m | £1.22m | £1.07m | £1.44m | £1.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.82k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.40m | £301.88k | £74.07k | £828.50k | £281.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £4.82k | £22.30k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £145.60k | £88.77k | £80.90k | £139.88k | £147.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.22m | £141.88k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £527.67k | £531.58k | £432.34k | £469.04k | £439.59k | |
|
Incwm - Arall | £34.50k | £29.37k | £0 | £24.21k | £23.47k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £160.00k | £2.42k | £553.48k | £102.94k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.24m | £1.13m | £947.86k | £1.32m | £1.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £138.32k | £92.33k | £117.39k | £118.78k | £125.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £46.91k | £44.12k | £50.95k | £49.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £101.11k | £60.89k | £85.11k | £86.17k | £77.24k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.