ymddiriedolwyr THE CHARITY OF HERVEY AND ELIZABETH EKINS
Rhif yr elusen: 309858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honor Pacey | Cadeirydd | 26 April 2021 |
|
|
||||
Donald Loe | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||
DAMIAN ROBERT PICKARD | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|||||
Rev'd Canon Beverley Jayne Hollins | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|||||
Stephen John Hibbert | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Andrew Cameron Kilbride | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Rev Byung Jun Kim | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|||||
MRS Maureen Patricia Luke | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.