NORTHAMPTON OLD GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are:-pay a yearly sum to the Borough Council and the County Council to be applied towards the maintenance of the school. The residue of net yearly income of the Foundation is used for:-The provision of items, services and facilities for the school; and Promoting the education of beneficiaries by the award of prizes, scholarships, bursaries or maintenance allowances.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFFREY THOMAS MOSS | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||
Catherine Deans | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||||||||
Jonathan James William Drown | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||||||||
Alan Hakes | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||||||||
Oliver Harris | Ymddiriedolwr | 25 November 2017 |
|
|||||||||||
Richard Bernard | Ymddiriedolwr | 08 July 2014 |
|
|||||||||||
Joseph Anthony Lavelle | Ymddiriedolwr | 08 July 2014 |
|
|
||||||||||
PAUL MAYNARD | Ymddiriedolwr | 02 August 2012 |
|
|
||||||||||
JOHN THOMAS GEORGE HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
ANDREW COCKERILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
PETER BASON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MARY KAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £409.30k | £348.62k | £674.22k | £381.71k | £401.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £651.61k | £349.65k | £411.13k | £857.51k | £412.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £12.97k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £341.25k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £320.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £351.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £60.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £20.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £300.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £53.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £130 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 24 APRIL 2003.
Gwrthrychau elusennol
"THE SCHOOL" MEANS NORTHAMPTON SCHOOL FOR BOYS. "BENEFICIARIES" MEANS PERSONS NOT EXCEEDING THE AGE OF 25 WHO ARE ABOUT TO ATTEND, ARE ATTENDING OR HAVE AT ANY TIME FOR NOT LESS THAN TWO YEARS, ATTENDED THE SCHOOL, AND WHO, IN THE OPINION OF THE TRUSTEES, ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE. THE OBJECT OF THE CHARITY IS THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY: (1) THE PROVISION OF ITEMS, SERVICES AND FACILITIES FOR THE SCHOOL; AND (2) PROMOTING THE EDUCATION OF BENEFICIARIES BY THE AWARD OF PRIZES, SCHOLARSHIPS, BURSARIES OR MAINTENANCE ALLOWANCES.
Maes buddion
NORTHAMPTON.
Elusennau cysylltiedig
- 27 Tachwedd 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wilson Browne Llp
Kettering Parkway
Kettering Venture Park
Kettering
NN15 6WN
- Ffôn:
- 01536410014
- E-bost:
- nmaher@wilsonbrowne.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window