Hanes ariannol BALTIC FLOUR MILLS VISUAL ARTS TRUST
Rhif yr elusen: 1076251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.95m | £5.49m | £4.64m | £4.77m | £6.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.85m | £5.30m | £4.06m | £4.73m | £5.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.34m | £3.30m | £3.36m | £3.26m | £3.21m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.95m | £3.57m | £3.91m | £3.55m | £4.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.63m | £1.54m | £540.96k | £917.15k | £133.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £247.39k | £201.71k | £83.36k | £175.78k | £63.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.22k | £13.56k | £4.14k | £3.42k | £1.69k | |
|
Incwm - Arall | £115.33k | £165.64k | £103.87k | £126.61k | £225.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.05m | £1.94m | £3.58m | £4.09m | £4.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £802.25k | £780.89k | £480.42k | £641.81k | £751.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.89k | £13.85k | £13.54k | £12.41k | £23.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £2.58m | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.