Hanes ariannol BEACHBOROUGH SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 309910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.34m | £5.15m | £5.72m | £6.15m | £6.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.28m | £5.20m | £5.23m | £5.58m | £5.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £149.12k | £117.01k | £110.23k | £84.03k | £88.97k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £225.98k | £94.56k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £31.87k | £7.11k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £81.86k | £42.72k | £79.47k | £70.48k | £59.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.25m | £4.84m | £5.54m | £6.08m | £6.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.87k | £8.09k | £1.47k | £5.85k | £70.26k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £225.98k | £94.56k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.21m | £5.13m | £5.17m | £5.50m | £5.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £68.12k | £69.61k | £56.67k | £83.50k | £123.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.23k | £12.48k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.20k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.