ymddiriedolwyr BEACHBOROUGH SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 309910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Barrett | Cadeirydd | 20 November 2014 |
|
|
||||
Crystal Victoria Danbury | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Anthony Peters | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Hemal Dilip Lodhia | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Christina Hazel Lavery | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Laura Alice Whitehead | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Richard Antony Palmer | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
James Mahon Tearle | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Hill | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Georgina Eilbeck | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||
Benjamin Wood | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Wilson | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
||||
Nicholas Mullineux | Ymddiriedolwr | 19 June 2014 |
|
|
||||
Mrs R Donaldson | Ymddiriedolwr | 19 June 2014 |
|
|
||||
Paul William Sanderson | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.