Hanes ariannol THE BEACON EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 309911
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.43m | £8.18m | £8.02m | £9.01m | £9.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.47m | £7.40m | £7.50m | £8.26m | £8.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £31.23k | £10.43k | £0 | £78.76k | £46.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £100.49k | £73.82k | £56.57k | £0 | £216.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.29m | £8.10m | £7.96m | £8.73m | £8.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.74k | £0 | £2.12k | £5.87k | £67.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £196.57k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.36m | £7.34m | £7.46m | £8.24m | £8.89m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £112.26k | £58.15k | £41.79k | £28.09k | £68.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.