ymddiriedolwyr THE BEACON EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 309911
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Martin Alastair Land | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Thomas Hadcroft | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
David Alastair Atkinson | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Jenny Aviss | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|||||
Dipen Thaker | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Bhavin Shah | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Alexandra Wansbrough | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Molly Rose Entrican | Ymddiriedolwr | 04 January 2021 |
|
|
||||
Jane Rampin | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
David Charles Lawson Miller | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Gerald Leslie Bailey | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Paul McGlone | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Richard Herbert | Ymddiriedolwr | 09 December 2017 |
|
|
||||
Fiona Mayhew | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|||||
Marcus Thompson | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||
Stephanie Horrocks | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.