Hanes ariannol SUNNYLANDS LIMITED

Rhif yr elusen: 309914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £942.23k £885.61k £992.49k £1.04m £1.20m
Cyfanswm gwariant £935.96k £885.01k £913.12k £1.10m £1.16m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £194.36k £161.58k £146.78k £75.72k £103.10k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £20.09k £596 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £874.11k £865.45k £991.68k £1.04m £1.19m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £651 £62 £221 £3.52k £4.59k
Incwm - Arall £67.47k £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £915.23k £864.89k £899.45k £1.10m £1.16m
Gwariant - Ar godi arian £20.72k £20.12k £13.67k £2.37k £1.72k
Gwariant - Llywodraethu £5.10k £5.80k £6.36k £6.90k £10.14k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0