ymddiriedolwyr THE INSTITUTE OF GROCERY DISTRIBUTION
Rhif yr elusen: 309939
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Davies | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Alessandra Laraud | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Matt Lee | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Natasha Alexandra Rice | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Ruth Anne Elizabeth McDonald | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Afshin Amirahmadi | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Richard Sharp | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Colin James Wright Moss | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.