Hanes ariannol GREEK COMMUNITY OF MANCHESTER TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1062179
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (25 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.90k £8.77k £7.98k £10.24k £11.82k
Cyfanswm gwariant £3.50k £1.12k £2.12k £9.66k £1.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A