THE WYNDHAM LECTURE TRUST FOR SECONDARY SCHOOLS AT WESTON-SUPER-MARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity supports students attending the secondary phase Academies in Weston-super-Mare by providing grants for Humanities based field trips/visits covering historical, archeological, geographical, conservation and environment curriculum study or projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 1964: Cofrestrwyd
- THE WYNDHAM LECTURE TRUST FOR ELEMENTARY SCHOOLS AT WESTON-SUPER-MARE (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Esch | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Edward Bowen-Roberts | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Christine Jessop | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|||||
Daniel Mcgilloway | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|||||
Jamie Peacock | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Councillor Catherine Mary Irving Gibbons-Antonopoulos | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Angelos Markoutsas | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
ANTHONY SEARLE | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.57k | £1.59k | £1.62k | £1.25k | £451 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £4.80k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 29TH OCTOBER 1926. AND SCHEME 11TH FEBRUARY 1991
Gwrthrychau elusennol
THE DELIVERY ANNUALLY OF A SERIES OF LECTURES TO BE GIVEN IN THE TOWN OF WESTON-SUPER-MARE ON THE HISTORY ARCHAEOLOGY OR ANTRHOPOLOGY OF THE COUNTY OF SOMERSET (MORE PARTICULARLY OF WESTON-SUPER-MARE AND THE SURROUNDING DISTRICTS) FROM THE EARLIEST TIME TO THE PRESENT DAY SUCH LECTURES TO BE AVAILABLE FREE OF CHARGE FOR SELECTED PUPILS IN THE PUBLIC ELEMENTARY SCHOOLS IN THE URBAN DISTRICT OF WESTON-SUPER-MARE.
Maes buddion
WESTON-SUPER-MARE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Broadoak Academy
Windwhistle Road
WESTON-SUPER-MARE
BS23 4NP
- Ffôn:
- 01934 422000
- E-bost:
- emma.lincoln@clf.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window