HEBBURN NEIGHBOURHOOD ADVICE CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is currently in the process of being dissolved
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- De Tyneside
Llywodraethu
- 27 Medi 2005: Cofrestrwyd
- 17 Mawrth 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- HEBBURN ADVICE CENTRE (Enw gwaith)
- HEBNAC (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.96k | £108.29k | £88.38k | £95.95k | £30.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.39k | £93.59k | £105.22k | £106.03k | £15.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 28 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 28 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 23 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 28 Mai 2014 | 117 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 20 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 27 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 10 Hydref 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 11 Hydref 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 OCTOBER 2004 AS AMENDED 7 JULY 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS, DISABILITY AND FINANCIAL HARDSHIP IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION OF FREE ADVICE AND INFORMATION SERVICES CONCERNED WITH A WIDE RANGE OF ISSUES AFFECTING PERSONAL AND FAMILY WELL BEING INCLUDING WELFARE RIGHTS, ADVOCACY, REPRESENTATION AND INFORMATION REGARDING SERVICES PROVIDED BY OTHER ORGANISATIONS AND BODIES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE. HEBBURN, SOUTH TYNESIDE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window