ROYAL ACADEMY OF MUSIC

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide pre-professional, undergraduate and postgraduate musical training of the highest national and international standards.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£37,506,000
Roddion a chymynroddion | £14.90m | |
Weithgareddau elusennol | £18.91m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £528.00k | |
Buddsoddiadau | £1.16m | |
Arall | £2.01m |
Cyfanswm gwariant:
£30,331,000
Codi arian | £1.31m | |
Weithgareddau elusennol | £29.03m | |
Arall | £0 |
£7,898,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,806,000 o 6 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.31m | |
Gwariant elusennol | £29.03m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £7.18m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.31m | |
Gwariant elusennol | £29.03m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £15.07m |
Pobl

248 Gweithwyr
17 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 7 |
£70k i £80k | 9 |
£80k i £90k | 5 |
£90k i £100k | 4 |
£100k i £110k | 4 |
£110k i £120k | 4 |
£120k i £130k | 1 |
£150k i £200k | 2 |
£250k i £300k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Ionawr 1973: Cofrestrwyd
- R A M (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Sir Wayne MCGREGOR | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|||||||
Dr Christopher Philip Robert White | Ymddiriedolwr | 22 October 2024 |
|
|
||||||
Professor Jonathan Freeman-Attwood | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||||
Sir SIMON CHRISTOPHER TOWNSEND ROBEY | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|||||||
Peter Hesketh | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|||||||
Dinah Rose | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|||||||
Andrew Hamish Forsyth | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
Tiffany Qiu | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Gemma Waring | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Ina De | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||
Alexis Alexander Ffrench | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||
Duchess Antonia Wellington OBE | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
REHMET KASSIM LAKHA DE MORIXE | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Lord Blackwell | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|
||||||
WILLIAM MICHAEL JEFFERIES DE WINTON | Ymddiriedolwr | 25 October 2016 |
|
|||||||
DAMIAN WISNIEWSKI | Ymddiriedolwr | 06 April 2016 |
|
|
||||||
JOHN BURGESS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.41m | £30.07m | £32.58m | £32.53m | £33.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.96m | £24.53m | £26.48m | £29.47m | £30.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £5.01m | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.20m | £5.01m | £5.54m | £6.22m | £5.81m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.99m | £12.77m | £13.67m | £11.18m | £14.90m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £463.00k | £528.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.86m | £15.70m | £16.77m | £18.41m | £18.91m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £754.70k | £7.03m | £4.22m | £4.44m | £4.00m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.37m | £947.07k | £834.10k | £1.24m | £1.16m | |
|
Incwm - Arall | £1.93m | £664.11k | £1.31m | £1.24m | £2.01m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £2.08m | £3.89m | £4.38m | £2.64m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £24.02m | £23.79m | £25.56m | £28.39m | £29.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £940.40k | £742.00k | £923.43k | £1.08m | £1.31m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £92.82k | £80.26k | £65.00k | £174.14k | £98.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £164.53k | £671.08k | £671.00k | £0 | £116.05k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £121.95m | £144.92m | £143.99m | £144.36m | £144.47m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £41.99m | £49.49m | £51.27m | £67.74m | £75.69m | |
|
Cyfanswm asedau | £13.31m | £21.21m | £26.26m | £13.91m | £20.66m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£5.16m | -£4.04m | -£1.87m | -£572.00k | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.31m | £4.56m | £3.77m | £4.14m | £4.15m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 21 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 21 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER LETTERS PATENT OF 23 JUNE 1830 AND SCHEME OF 27 DECEMBER 1990 AND AMENDED 20 JULY 1998
Gwrthrychau elusennol
THE CULTIVATION OF THE SCIENCE OF MUSIC AND TO AFFORD FACILITIES FOR ATTAINING PERFECTION IN IT BY ASSISTING WITH GENERAL INSTRUCTION ALL PERSONS DESIROUS OF ACQUIRING A KNOWLEDGE THEREOF.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- ADA LEWIS SCHOLARSHIPS
- AGNES ZIMMERMAN GIFT
- ALAN MURRAY SCHOLARSHIP
- ALBANESI PRIZE
- ALESSANDRO PEZZE PRIZE
- ALEXANDER ROLLER MEMORIAL PRIZE
- ALFRED GIBSON MEMORIAL PRIZE
- ALFRED J WALEY PRIZE
- ANDREW SYKES SCHOLARSHIP
- ANNE E LLOYD EXHIBITION
- ANNIE M CHILD SCHOLARSHIP
- ARTHUR HERVEY SCHOLARSHIP
- ARTHUR HINTON MEMORIAL PRIZE
- BACH AND BEETHOVEN SCHOLARSHIPS
- BACHE MEMORIAL ENDOWMENT FUND
- BATTISON HAYNES PRIZE
- BAUME MANX SCHOLARSHIP
- BENNETT OF LINCOLN MEMORIAL FUND
- BLACKISTON MEMORIAL PRIZE
- BLUMENTHAL SCHOLARSHIP
- BROUGHTON PACKER BATH SCHOLARSHIPS
- CAMPBELL CLARKE SCHOLARSHIP
- CECIL MARTIN PRIZE
- CHARLES LUCAS MEMORIAL FUND
- CHARLES WILLIAM BLACK TRUST STUDENT FELLOWSHIP
- CHARLOTTE WALTERS PRIZE
- CONSTANCE GOETZE BEQUEST
- CUTHBERT WHITEMORE MEMORIAL PRIZE
- DAVID CARL TAYLOR MEMORIAL FUND
- DOVE SCHOLARSHIP AND DOVE ANNUAL PRIZE
- D'OYLY CARTE MEMORIAL FUND
- E F JAMES MEMORIAL PRIZE
- EDA KERSEY MEMORIAL EXHIBITION
- EDITH MARY LEE FUND
- EDWARD AND ANNE SEGUIN SCHOLARSHIP
- EDWARD CUTHBERT NUNN MEMORIAL PRIZE
- EDWARD HECHT PRIZE
- EDWARD W NICHOLLS PRIZE
- ELSIE HORNE GIFT
- ELSIE OWEN PRIZE
- EMILY FOXCROFT SCHOLARSHIP FOR ENGLISH-BORD CONTRACTUS
- EMMA LEVY SCHOLARSHIP
- EMMELINE LYELL-TAYLOR SCHOLARSHIP
- ERIC BROUGH MEMORIAL FUND
- ERIC COATES PRIZE FOR COMPOSITION
- ERNEST JOSEPH TEBBUTT EXHIBITION
- ERNEST READ PRIZE
- ETHEL KENNEDY-JACOBS FUND
- F G FITCH BEQUEST
- FANNY ELIZA BECKETT SCHOLARSHIP
- FRANK WALTER AND WINIFRED BLANCHE FAULKNER SCHOLARSHIP
- FRED WALKER SCHOLARSHIP AND PRIZE
- FREDERICK ANDREW KEENE PRIZE
- FREDERICK CORDER PRIZE
- FREDERICK G SHINN PRIZE FOR THE HISTORY OF MUSIC
- FREDERICK WESTLAKE MEMORIAL PRIZE
- GEORGE MENCE-SMITH SCHOLARSHIP
- GILBERT BETJEMANN MEMORIAL PRIZE
- GOLDBERG PRIZE
- GORING THOMAS SCHOLARSHIP
- GOWLAND HARRISON BEQUEST
- GRABOWSKY-CONNELL SCHOLARSHIP
- GUILIA GRISI PRIZE OR MARIO EXHIBITION OR PRIZE
- GWYNNE KIMPTON MEMORIAL SCHOLARSHIP
- H E LEES PRIZE
- HAROLD SAMUEL BACH PRIZE
- HARRIET CLAIBORNE DIXON TRUST
- HARRIET KENDALL PRIZE
- HARRY FARJEON PRIZE FUND
- HARVEY LOHR FUND
- HELEN EAMES SCHOLARSHIP
- HENDERSON SCHOLARSHIPS
- HENRY R EYERS PRIZE
- HENRY SMART SCHOLARSHIP
- HERBERT WALENN PRIZE
- HINE PRIZE OR GIFT
- HUBERT KIVER PRIZE
- HUGH B FITCH PRIZE
- ISABEL JOY MEMORIAL PRIZE
- ISABELLA LUCAS PRIZE
- J AND J BROUGH PRIZE
- JANET DUFF GREET PRIZE
- JOHN B MCEWAN PRIZE FOR STRING QUARTET PLAYING
- JOHN E WEST PRIZE
- JOHN THOMAS (WELSH) SCHOLARSHIP
- JOSEPH MAAS MEMORIAL PRIZE
- JOSEPHINE TROUP SCHOLARSHIP
- JULIA LENEY PRIZE
- JULIET EMILY RECKITT FUND
- KATE STEELE MEMORIAL PRIZE
- KATIE THOMAS MEMORIAL FUND
- LADY JENKINSON'S THALBERG SCHOLARSHIP
- LADY M BULL SCHOLARSHIP
- LADY WALLIS BUDGE PRIZE
- LENA SOPHIA BEATRICE PRITCHARD GREENE FUND
- LEONARD BORWICK PRIZE
- LESLEY ALEXANDER GIFT
- LILIAN ADA FOOTE BEQUEST
- LILIAN DAVIES PRIZE
- LILIAN ELDEE SCHOLARSHIP
- LIONEL MONCKTON SCHOLARSHIP OR PRIZE
- LISZT SCHOLARSHIP WITH WHICH IS INCORPORATED THE BACHE SCHOLARSHIP
- LOUISA BANERJEI PRIZE
- MACFARREN SCHOLARSHIP
- MANNS MEMORIAL PRIZE
- MARY BURGESS MEMORIAL FUND
- MATTHEW PHILLIMORE PRIZE
- MAUD HORNSBY MEMORIAL PRIZE
- MAUD MARY GOOCH SCHOLARSHIP
- MICHAEL COSTA SCHOLARSHIP
- MINNIE HAWK BEQUEST
- MOIR CARNEGIE PRIZE FOR VIOLIN AND VIOLIN CELLO
- MRS EDITH MAUD MILES BEQULEST
- NAT AND OLIVE EDWARDS SCHOLARSHIP FUND
- NESTA JENNINGS CAMPBELL TRUST
- NORA NAISMITH SCHOLARSHIP
- NORTH LONDON ORCHESTRAL SOCIETY MEMORIAL PRIZE
- OLDHAM SCHOLARSHIP
- OLIVERIA LOUISA PRESCOTT GIFT
- OPRATORIO PRIZE
- PAREPA ROSA PRIZE
- PAREPA ROSE SCHOLARSHIP
- PARKER BEQUEST
- PHILIP AGNEW TRUST AID FUND
- PHILLIP AGNEW FUND
- PHOEE A S POULETT SCHOLARSHIP
- PIANOFORTE PROFESSORS MEMORIAL PRIZE
- POTTER EXHIBITION
- REVIEW WEEK PRIZE
- RIDLEY PRENTICE MEMORIAL PRIZE
- ROSE DAFFORNE BEQUEST
- ROSS SCHOLARSHIPS
- ROTH PRIZE
- ROWSBY WOOF PRIZE
- ROWSBY WOOF SCHOLARSHIP
- ROYAL ACADEMY OF MUSIC PRINCIPAL'S ENDOWMENT FUND FOR AWARDS
- ROYAL ACADEMY OF MUSIC PRINCIPAL'S ENDOWMENT FUND FOR BURSARIES
- ROYAL ACADEMY OF MUSIC PRINCIPAL'S ENDOWMENT FUND FOR SCHOLARSHIPS
- ROYAL ACADEMY OF MUSIC PRINCIPAL'S JUNIOR ENDOWMENT FUND
- RUTSON PRIZE
- SAINTON DOLBY MEMORIAL FUND
- SAINTON SCHOLARSHIP
- SAMUEL AND MARY EYRES WILSON SCHOLARSHIP
- SIR EDWARD COOPER PRIZE
- SIR JOHN GOSS EXHIBITION
- SISSELLE WRAY SCHOLARSHIP FUND
- STERNDALE BENNETT SCHOLARSHIP AND THE STERNDALE BENNETT PRIZE
- STEWART MACPHERSON PRIZE
- STOKE BEQUEST
- STUDENTS' AID FUND
- SWANSEA EISTEDFORD PRIZE
- THE KING GEORGE VI CORONATION SCHOLARSHIP FOR ORCHESTRAL INSTRUMENTS
- THE LADY HOLLAND AND THODORE HOLLAND FUND
- THOMAS C FITTON WILL TRUST (HOVIS PRIZE)
- THOMAS JENNINGS EXHIBITION
- THOMAS THRELFALL SCHOLARSHIP
- TITIENS FUND (ERSKINE BEQUEST)
- TUER SCHOLARSHIP
- W A RICHARDS MEMORIAL PRIZE
- WALTER MACFARREN MEDALS
- WESTMORLAND SCHOLARSHIP
- WILLIAM ELKING MEMORIAL FUND
- WILLIAM ROBERT SHAW EXHIBITION
- WILLIAM TOWNSEND SCHOLARSHIP
- WILLIAM WALLACE SCHOLARSHIP
- WILLIE B MANSON FUND
- WILTON COLE PRIZE FOR ELOCUTION
- WINIFRED CHRISTIE SCHOLARSHIP
- 04 Ionawr 1973 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROYAL ACADEMY OF MUSIC
MARYLEBONE ROAD
LONDON
NW1 5HT
- Ffôn:
- 02078737309
- E-bost:
- Financeteam@ram.ac.uk
- Gwefan:
-
ram.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window