CHESTER AND NANTWICH ADVANCED DRIVERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Group's primary function is to provide Associates with the opportunity to improve their standard of car driving to the level necessary to pass the IAM's Advanced Driving Test.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Sir Y Fflint
- Wrecsam
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1059553 CREWE AND NANTWICH ADVANCED MOTORISTS
- 01 Chwefror 2006: Cofrestrwyd
- CANAD (Enw gwaith)
- CHESTER AND DISTRICT ADVANCED MOTORISTS (Enw blaenorol)
- CHESTER AND EAST CLWYD GROUP OF ADVANCED MOTORISTS (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Harrison | Cadeirydd | 14 January 2019 |
|
|
||||
Paul Darlington | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Gary Whittaker | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Deryck William Petty | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Martin Farrell | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
James Denis Wildey Sinstadt | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Philip Brown | Ymddiriedolwr | 03 January 2013 |
|
|
||||
Robert Jones | Ymddiriedolwr | 02 April 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.22k | £1.16k | £620 | £756 | £1.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.46k | £609 | £308 | £1.27k | £1.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11/10/2005 AS AMENDED ON 20/07/2014 AS AMENDED ON 26 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE IMPROVEMENT OF THE STANDARD OF DRIVING AND THE ADVANCEMENT OF ROAD SAFETY.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
IAM Roadsmart
Albany Way
Hyde Way
WELWYN GARDEN CITY
Hertfordshire
AL7 3BT
- Ffôn:
- 0845 009 5399
- E-bost:
- info@canad.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window