Ymddiriedolwyr CHESTER AND NANTWICH ADVANCED DRIVERS
Rhif yr elusen: 1112887

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Harrison | Cadeirydd | 14 January 2019 |
|
|
||||
Paul Darlington | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Gary Whittaker | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Deryck William Petty | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Martin Farrell | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
James Denis Wildey Sinstadt | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Philip Brown | Ymddiriedolwr | 03 January 2013 |
|
|
||||
Robert Jones | Ymddiriedolwr | 02 April 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.