Hanes ariannol WEST LANCASHIRE CRISIS AND INFORMATION CENTRE
Rhif yr elusen: 1064270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £656.15k | £838.88k | £983.72k | £1.22m | £1.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £519.96k | £607.71k | £849.97k | £931.50k | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £199.28k | £231.59k | £313.49k | £544.66k | £494.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £32.74k | £8.23k | £35.18k | £14.00k | £11.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.70k | £22.59k | £1.44k | £1.12k | £560 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £605.24k | £807.18k | £947.00k | £1.21m | £1.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £470 | £885 | £111 | £33 | £1.26k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £510.18k | £599.09k | £841.81k | £921.09k | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.77k | £8.62k | £8.17k | £10.41k | £4.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £76.38k | £99.77k | £116.55k | £126.93k | £150.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.