RICHMOND HILL ELDERLY ACTION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 2006: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1114792 RICHMOND HILL ELDERLY ACTION LIMITED
- 22 Ebrill 1997: Cofrestrwyd
- 12 Gorffennaf 2006: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- RHEA (Enw gwaith)
- RICHMOND HILL ELDERLY AID (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.25k | £68.62k | £72.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.11k | £53.53k | £77.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 31 Gorffennaf 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 22 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 22 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 08 Medi 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 19 Tachwedd 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 JANUARY 1995 AS AMENDED 20 MARCH 1996 22 JANUARY 1997, 23RD SEPTEMBER 1999 AND 7 JULY 2005
Gwrthrychau elusennol
THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED FOR; 1) THE PROMOTION OF THE WELFARE OF THE ELDERLY RESIDENTS IN THE RICHMOND HILL AREA OF LEEDS IN ANY MANNER WHICH NOW OR HEREAFTER MAY BE DEEMED TO BE CHARITABLE IN LAW AND IN PARTICULAR THE RELIEF OF POVERTY AND THE PROTECTION OF GOOD HEALTH AMONGST SUCH PERSONS; 2) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE ELDERLY IN THE AREA OF BENEFIT IN RELATION TO FINANCIAL, HEALTH, HOUSING AND WELFARE ENTITLEMENTS; 3) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC, PROMOTION OF RESEARCH CONCERNING THE NEEDS OF THE ELDERLY IN RELATION TO THE PROVISIONS OF FUEL, HEAT AND LIGHT, AND THE PUBLICATION OF THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
THE RICHMOND HILL AREA OF THE CITY OF LEEDS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window