CALVARY TRUE GOSPEL CHURCH OF JESUS CHRIST

Rhif yr elusen: 1062694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity is a Christian church with a mandate to proclaim the gospel of Jesus Christ. Activities include: Classes for elderly; Day centre activities, youth events & other social/cultural events.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Cyfanswm incwm: £16,909
Cyfanswm gwariant: £21,955

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Mehefin 1997: Cofrestrwyd
  • 06 Hydref 2009: Cofrestrwyd
  • 27 Awst 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev GEORGE ROSS Cadeirydd
Dim ar gofnod
Mo Ross Ymddiriedolwr 31 July 2019
Dim ar gofnod
Matthew Ross Ymddiriedolwr 31 July 2019
Dim ar gofnod
Anthony Sanders Ymddiriedolwr 31 July 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.95k £3.54k £8.71k £16.30k £16.91k
Cyfanswm gwariant £4.59k £2.16k £5.32k £4.78k £21.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 03 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 13 Mehefin 2024 13 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 12 Mehefin 2024 378 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 12 Mehefin 2024 743 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 24 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Crocketts Lane
Smethwick
West Midlands
B66 3BE
Ffôn:
07886718215
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael