Hanes ariannol MEMHAY LIMITED
Rhif yr elusen: 1073593
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £931.66k | £709.70k | £587.04k | £230.50k | £249.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.26m | £775.68k | £553.95k | £541.20k | £412.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £332.58k | £310.84k | £81.61k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £598.33k | £398.86k | £505.44k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £753 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | £703.17k | £505.47k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £94.40k | £72.51k | £48.48k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.56k | £11.60k | £8.23k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.14m | £691.56k | £497.24k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £94.40k | £72.51k | £48.48k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.