Hanes ariannol BILSTON RESOURCE CENTRE
Rhif yr elusen: 1077034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £996.17k | £204.07k | £250.83k | £290.54k | £369.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £247.80k | £244.41k | £260.43k | £293.87k | £329.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £14.29k | £35.00k | £70.22k | £60.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.26k | £80.72k | £56.94k | £56.40k | £43.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £105.18k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.39k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £888.53k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £68 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £241.87k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.93k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £548 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.