Ymddiriedolwyr THE UNITED KINGDOM SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
Rhif yr elusen: 1062142

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Guilliatt | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|||||
Frank Sweeney | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Jason William Barnes | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Graham Howard | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Tim Sargent | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Iain Naismith | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Jason Smith | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Roger Wahl | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Peter Henley | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Jill Tickle | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Leon Woods | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Andy Gundry | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Stephen Butterworth | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Phil Steele | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
DAWN GREIG | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|
||||
IAN RAMSAY | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
|
||||
JIM ALBARELLA | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
|
||||
SHAUNA HERRON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLAIRE NICOLE GOWDY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.