RHYL & PRESTATYN GYMNASTICS CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Teaching gymnastics to young people in the Rhyl and Prestatyn area.The young people take part in various competitions through the Welsh gymnastics association.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2016
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Conwy
- Sir Ddinbych
- Sir Y Fflint
Llywodraethu
- 18 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
- RHYL & PRESTATYN GYM CLUB (Enw gwaith)
- RHYL AND PRESTATYN GYM CLUB (Enw gwaith)
- THE RHYL AND PRESTATYN YOUNG GYMNASTICS CLUB (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY JOHNSON | Ymddiriedolwr | 28 May 2012 |
|
|
||||
Linda Flynn | Ymddiriedolwr | 01 January 2005 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2012 | 01/11/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.87k | £22.67k | £23.21k | £21.44k | £59.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.98k | £21.91k | £23.74k | £21.41k | £40.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 241 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 241 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 607 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 607 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 972 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 972 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1337 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1337 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1702 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1702 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19/03/1999 AS AMENDED ON 08/01/2016
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE AND ASSIST YOUNG PERSONS OF ANY ABILITY THROUGH THEIR LEISURE-TIME ACTIVITIES SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED WITH A PARTICULAR EMPHASIS ON TRAINING FOR AND TAKING PART IN GYMNASTICS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIT 2,
THE LIGHTHOUSE BUSINESS PARK,
BASTION ROAD,
PRESTATYN,
DENBIGHSHIRE,
LL19 7NB
- Ffôn:
- 01745857825
- E-bost:
- rpgc.bookings@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window