Dogfen lywodraethu WELLS CATHEDRAL SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 310212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 APRIL 1956 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED 10 MARCH 1997, AND 29 SEPTEMBER 2000, AS AMENDED 12 FEBRUARY 2002, 15 MARCH 2004,24/03/06 AND 10 DECEMBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINE OF THE CHURCH OF ENGLAND BY SUCH MEANS AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE AND BY OTHER ASSOCIATED ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.