ymddiriedolwyr WELLS CATHEDRAL SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 310212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Megan Isobel Jane Daffern | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|||||
Dorothy Nancekievill | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
Professor Jeffrey Sharkey | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Prebendary Harry Musselwhite FKC | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Shelton | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
Andrew Gummer | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Kris Robbetts | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
MARTIN GORDON COOKE | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|||||
ANDREW COLIN CAMPBELL-ORDE | Ymddiriedolwr | 07 July 2017 |
|
|
||||
ROBERT POWELL | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|||||
Timothy William Hunt Lewis | Ymddiriedolwr | 23 March 2015 |
|
|||||
David Alfred John Brown OBE | Ymddiriedolwr | 24 March 2014 |
|
|
||||
BARBARA CHRISTINE BATES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.