Hanes ariannol THE PARK SCHOOL (YEOVIL) LIMITED
Rhif yr elusen: 310214
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.91m | £1.75m | £1.73m | £1.96m | £2.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.99m | £2.04m | £1.83m | £2.22m | £2.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £10.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.46k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.90m | £1.75m | £1.73m | £1.95m | £1.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £429.46k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.98m | £2.03m | £1.81m | £2.17m | £2.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £8.29k | £36.46k | £34.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.45k | £7.17k | £5.35k | £9.42k | £11.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £8.83k | £5.35k | £9.42k | £11.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.