Hanes ariannol THE CENTRE FOR SEARCH RESEARCH

Rhif yr elusen: 1064927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.82k £2.13k £872 £16.86k £27.87k
Cyfanswm gwariant £16.03k £10.07k £7.37k £4.91k £15.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A