Dogfen lywodraethu U.K. COUNCIL FOR GRADUATE EDUCATION
Rhif yr elusen: 1061495

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08/02/1994 AS AMENDED ON 06/03/1994 AS AMENDED ON 19/01/1996 AS AMENDED ON 31/01/1997 AS AMENDED ON 14/02/2006 AS AMENDED ON 18/01/2011
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE EDUCATION OF GRADUATES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNITED KINGDOM
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.