ymddiriedolwyr THE ONECOTE VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1064709
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Alison Elizabeth Evenden | Cadeirydd | 16 November 2022 |
|
|
||||
Victoria Jane Cope | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Matthew David Cope | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Victoria Buttress | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Janet Goodwin | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
June Walker | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||
Daniel WARD | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
GRAHAM JOSEPH RILEY | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|
||||
JANET STONE | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
|
||||
IAN CANTRILL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DIANE JAGGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER MICHAEL HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR STUART EDWARD JAGGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.