ASHFIELD HOME SAFETY EQUIPMENT PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide home safety equipment to families on low incomes with children under 5, to prevent home based accidents, such as falls, burns and poisonings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 06 Mehefin 1997: Cofrestrwyd
- ASHFIELD HOME SAFETY PROJECT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIRLEY ARMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE SHUKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | 30/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.85k | £24.99k | £20.24k | £23.47k | £24.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.08k | £21.94k | £21.75k | £21.99k | £21.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2022 | 07 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 SEPTEMBER 1996
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE EDUCATION & RELIEVE POVERTY AMONGST PERSONS ON LOW INCOME BY PROVIDING ADVICE AND EQUIPMENT ON HOME SAFETY MATTERS, (2) TO PRESERVE AND PROTECT THE LIVES OF YOUNG CHILDREN BY EDUCATING FAMILIES WITH YOUNG CHILDREN IN HOME SAFETY MATTERS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ASHFIELD HOME SAFETY PROJECT
MORVEN AVENUE
SUTTON-IN-ASHFIELD
NOTTINGHAMSHIRE
NG17 1AN
- Ffôn:
- 01623517730
- E-bost:
- ashfieldhomesafety@tiscali.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window