RICHARD HUISH COLLEGE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 310267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide items, services and facilities for Richard Huish College To promote the educaton of persons under the age of 25 who are in need of financial assistance and who are about to attend the College, are attending the College, or have attended the College.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Cyfanswm incwm: £11,158
Cyfanswm gwariant: £18,581

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Ebrill 2002: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 09 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
  • 26 Ebrill 2002: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HUISH'S GRAMMAR SCHOOL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jonathan Langdon Ymddiriedolwr 30 January 2024
Dim ar gofnod
Rev Tobie Osmond Ymddiriedolwr 31 October 2019
Dim ar gofnod
Timothy Duffen Ymddiriedolwr 04 June 2013
Dim ar gofnod
STEPHEN MICHAEL HARRISON Ymddiriedolwr 04 June 2013
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SOUTH PETHERTON WITH THE SEAVINGTONS AND THE LAMBROOKS
Derbyniwyd: 102 diwrnod yn hwyr
FRIENDS OF SOUTH PETHERTON CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Dr MARY TIGHE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DAVID JOSEPH WOOD Ymddiriedolwr
SOMERSET CRICKET MUSEUM LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £20.30k £16.39k £15.46k £11.10k £11.16k
Cyfanswm gwariant £30.84k £14.25k £18.80k £18.85k £18.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 14 Mehefin 2024 14 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 30 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 07 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 21 Hydref 2021 143 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 17 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 2ND JANUARY 1967
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A MEMORIAL TO THE FORMER PUPILS OF HUISH'S GRAMMAR SCHOOL WHO GAVE THEIR LIVES IN THE FIRST WORLD WAR.
Maes buddion
TAUNTON AND DISTRICT
Hanes cofrestru
  • 26 Ebrill 2002 : Asset transfer out
  • 09 Ebrill 1963 : Cofrestrwyd
  • 26 Ebrill 2002 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
RICHARD HUISH COLLEGE
SOUTH ROAD
TAUNTON
TA1 3DZ
Ffôn:
01823320942
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael