Hanes ariannol THE DOWNS SCHOOL (CHARLTON HOUSE) LIMITED
Rhif yr elusen: 310279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.55m | £4.13m | £4.13m | £4.78m | £5.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.25m | £3.91m | £3.81m | £4.50m | £5.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £33.14k | £78.67k | £53.28k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £56.61k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £98.62k | £47.77k | £18.70k | £9.72k | £10.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £513.04k | £494.46k | £689.47k | £856.06k | £877.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.93m | £3.43m | £3.37m | £3.91m | £4.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.00k | £2.97k | £451 | £559 | £11.86k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £151.82k | £56.61k | £1.83k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.75m | £3.41m | £3.28m | £3.86m | £4.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £501.67k | £493.27k | £529.52k | £635.54k | £728.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.65k | £12.68k | £42.25k | £60.64k | £17.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.