Hanes ariannol THE UNITED REFORMED CHURCH (YORKSHIRE PROVINCE) TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1068103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £778.96k | £692.21k | £1.62m | £1.81m | £1.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £884.52k | £1.12m | £916.41k | £1.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £117.16k | £49.24k | £32.40k | £40.69k | £19.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £356.66k | £382.26k | £1.30m | £1.47m | £914.62k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £305.15k | £249.96k | £260.84k | £296.52k | £384.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £10.76k | £22.40k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.05m | £836.07k | £1.07m | £866.16k | £1.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £52.65k | £48.45k | £51.04k | £50.25k | £50.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £32.48k | £31.34k | £35.35k | £45.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £348.84k | £582.60k | £314.87k | £617.15k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £27.67k | £30.16k | £28.09k | £50.55k | |
|
Gwariant - Arall | £561 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.