ymddiriedolwyr THE COMMUNITY FOUNDATION IN WALES
Rhif yr elusen: 1074655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Moss | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||||
Steven George Morgan | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||||
Derek Anthony Howell | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|||||||
Ian Tanter Thomas | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||||
Gaenor Wyn Howells | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||||
Elizabeth Ruth James | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||||
Sarah Eluned Mary Corser | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||||
Annabel Lloyd | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||||
Emma Beynon | Ymddiriedolwr | 04 January 2019 |
|
|
||||||
Lt Col Andrew Simon Tuggey CBE | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||||
Kathryn Morris | Ymddiriedolwr | 28 June 2013 |
|
|||||||
Alun Grant Evans | Ymddiriedolwr | 31 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.