ymddiriedolwyr EDWARD COLMAN'S EDUCATIONAL CHARITY
Rhif yr elusen: 310311
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Alison Clare Pooley | Cadeirydd | 15 May 2019 |
|
|||||||
William Donald Townrow | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|||||||
Christopher Helms | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|||||||
Karen Elizabeth Marshall | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|||||||
Rev Herbert Michael Birt | Ymddiriedolwr | 03 August 2020 |
|
|||||||
Patricia Susan Derry | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|||||||
James Anthony Davis | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.