THE NEWARK AREA ARTS AND LEISURE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote maintain improve and advance the education of the residents of Newark by the promotion of educational drama and other fine arts. It provides and assists in the provision of facilities for recreation and other leisure time occupation. The Charity also conducts research into the needs of the community and awards grants scholarships fellowships and prizes to further its' objective.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 25 Ebrill 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL DAY BEAUMONT CBE | Cadeirydd |
|
||||||||||
Jean Elaine Lebeter | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||||||
JOANNA MARY PARLBY | Ymddiriedolwr | 09 October 2014 |
|
|
||||||||
JUSTIN DAY | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||||||
IAN PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Andrew Jonathan Fearn | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.36k | £3.53k | £3.61k | £3.64k | £4.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.34k | £1.17k | £1.09k | £1.24k | £2.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 14 Chwefror 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12 MARCH 1997
Gwrthrychau elusennol
A. TO PROMOTE MAINTAIN IMPROVE AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE INHABITANTS OF NEWARK AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF AND IN PARTICULAR BY THE PROMOTION OF EDUCATIONAL DRAMA AND OTHER FINE ARTS OF DRAMA MIME DRAMATIC IMPROVISATION LITERATURE DANCE SINGING AND MUSIC. B. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR THE INHABITANTS OF NEWARK AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE AND IN FURTHERANCE OF THE SAID OBJECTS. C. TO CONDUCT RESEARCH INTO THE NEEDS OF THE COMMUNITY IN RELATION TO THE ARTS AND FOR THE PURPOSES OF SUCH RESEARCH TO GRANT SCHOLARSHIPS, FELLOWSHIPS AND PRIZES IN FURTHERANCE OF THE ABOVE MENTIONED OBJECTS.
Maes buddion
IN PRACTICE NEWARK AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Duncan & Toplis Ltd
14 London Road
NEWARK
NG24 1TW
- Ffôn:
- 01636 640321
- E-bost:
- ian.phillips@duntop.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window