SELBY ABBEY C.E.C. PRIMARY SCHOOL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a School in the Education Sector and the charity's activities raises funds to enrich the children's learning experience
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 13 Chwefror 2002: Cofrestrwyd
- SELBY ABBEY PRIMARY SCHOOL FUND (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JOHN WEETMAN | Cadeirydd | 23 September 2013 |
|
|||||||||
Shaun Donaghy | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||||||
Debbie Ward | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|
||||||||
Neil Woodhall | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||||
Emma Ackroyd | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||||
Matthew Webb | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
||||||||
Susan Thomson | Ymddiriedolwr | 05 July 2015 |
|
|
||||||||
Phillip Chinery | Ymddiriedolwr | 01 December 2013 |
|
|
||||||||
JACQUELINE ELAINE ENGELHART | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
STEVE SHAW-WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
JOANNA JENNINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
LISA BEASTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.63k | £3.60k | £3.89k | £3.49k | £37.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.21k | £3.61k | £2.08k | £1.44k | £25.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Chwefror 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 APRIL 2001
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE FUND SHALL BE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF SELBY ABBEY C.E.C PRIMARY SCHOOL BY PROVIDING OR ASSISTING THE PROVISION OF EDUCATION, RECREATIONAL AND OTHER CHARITABLE FACILITIES IN AUGMENTATION OF SUCH FACILITIES FINANCED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SELBY ABBEY C OF E PRIMARY SCHOOL
NEW LANE
SELBY
YO8 4QB
- Ffôn:
- 01757703817
- E-bost:
- admin@selbyabbey.n-yorks.sch.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window