ymddiriedolwyr BIRMINGHAM AND SOLIHULL WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 1073926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia McCabe | Cadeirydd | 08 December 2015 |
|
|||||
Joanne Birch | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Kailash Kaur Chauhan | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Sheon Hutchinson | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Jessica Reid | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Natasha Randhawa | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Jana Zacheva | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Theresa Nelson | Ymddiriedolwr | 26 April 2020 |
|
|
||||
Shanice Begum | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|
||||
Sabah Hussain | Ymddiriedolwr | 17 April 2020 |
|
|
||||
DR Caroline BRADBURY-JONES | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Joanne Lynn Williams | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Carol Herity | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.