ymddiriedolwyr CREATIVE LIVING CENTRE
Rhif yr elusen: 1064628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth Monger | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Joanne Wells | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Nichola Jane Cooke | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Andrew Leeson | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Claire Duffy | Ymddiriedolwr | 14 April 2020 |
|
|
||||
Nigel Hoolachan | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Rachel Frances Hopkins | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.