HIGHFIELDS COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HCA traditionally provided a wide range of lifelong learning/community development services (adult learning/early years/children & young people) & through the new Highfields Centre, it provides a wide range of arts/sports/advice services. Since 1/12/10, Highfields Centre has acquired independence, with the transfer of the building and all of its staff & services from Leicester City Council to HCA.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£513,001
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £507.21k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £73 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £5.72k |
Cyfanswm gwariant:
£509,165
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £509.17k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £509.17k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.84k |
Pobl

21 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
17 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Caerl?r
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 30 Mawrth 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abid Matak | Ymddiriedolwr | 11 October 2024 |
|
|
||||
Nabillah Ismail | Ymddiriedolwr | 11 October 2024 |
|
|
||||
Denisa Gannon | Ymddiriedolwr | 11 October 2024 |
|
|
||||
Takunchung Tabot | Ymddiriedolwr | 11 October 2024 |
|
|
||||
Zillul Halim | Ymddiriedolwr | 11 October 2024 |
|
|
||||
Helen Lentell | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Umaymah Dakri | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Rafique Patel | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Winifred Agatha Taylor | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Tirathpal Singh Naute | Ymddiriedolwr | 02 February 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £333.53k | £567.38k | £489.00k | £440.35k | £513.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £441.19k | £349.32k | £486.49k | £597.89k | £509.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £98.97k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £73 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £468.41k | N/A | N/A | £507.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £5.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £349.32k | N/A | N/A | £509.17k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £7.74k | N/A | N/A | £10.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £353.28k | N/A | N/A | £328.05k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £551.96k | N/A | N/A | £414.65k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £105.46k | N/A | N/A | £94.11k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 FEBRUARY 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 4 AUGUST 2010. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/06/2015
Gwrthrychau elusennol
1)TO PROVIDE AND ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES AND SERVICES FOR RECREATIONAL, SPORTING OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, SUCH FACILITIES BEING PROVIDED FOR PERSONS WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES MAY HAVE NEED OF SPECIAL FACILITIES AND SERVICES; AND/OR 2) TO ADVANCE THE EDUCATION AND LIFELONG LEARNING OF THE PUBLIC IN THE AREA OF BENEFIT; AND/OR 30 TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH THROUGH COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION; AND/OR 4) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES WHICH ARE BENEFICIAL TO THE AREA OF BENEFIT AND CONSISTENT WITH THE ABOVE OBJECTS AS THE BOARD SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Maes buddion
THE CITY OF LEICESTER, WITH A PRIMARY FOCUS ON THE HIGHFIELDS AREA OF THAT CITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HIGHFIELDS CENTRE
96 MELBOURNE ROAD
LEICESTER
LE2 0DS
- Ffôn:
- 01162531053
- E-bost:
- info@highfieldscentre.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window