ymddiriedolwyr BROXTOWE YOUTH HOMELESSNESS
Rhif yr elusen: 1061494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard MacRae | Cadeirydd | 26 January 2022 |
|
|
||||
Nicola Wood | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|||||
Gaynor Bryan | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Annisha Sidhu | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Sharon Smith | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Brenda Flint | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
KATRINA ELIZABETH CASSELLS MACARTHUR-BROWN | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
PHILIPPA DYTHAM-DOUBLE | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.