ymddiriedolwyr KOCO COMMUNITY RESOURCE CENTRE
Rhif yr elusen: 1080577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastor Felix Olasupo | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
ADAM REDSHAW | Ymddiriedolwr | 07 July 2017 |
|
|
||||
Dr Nor Aziz | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|||||
Luxson Mbizi | Ymddiriedolwr | 08 September 2015 |
|
|
||||
MARK NEEDLE | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.