Hanes ariannol STOKESLEY AND DISTRICT ROUND TABLE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1064123
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1561 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £3.58k £2.07k £9.38k £11.77k £704
Cyfanswm gwariant £3.92k £2.11k £8.07k £8.56k £602
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A