KEIGHLEY ASIAN WOMEN'S AND CHILDREN'S CENTRE ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advance education of children, provision of social welfare, facilitites for recreation/leisure, guidence and information provision and preventative health education with object of preserving mental and physical good health all within keighley paying particular attention to chidren under age of 5 and of asian orgin, female women of asian origin in keighley
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,611 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 06 Mehefin 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1162240 KEIGHLEY ASSOCIATION FOR WOMEN AND CHILDREN'S CENT...
- 04 Mawrth 1998: Cofrestrwyd
- 06 Mehefin 2018: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- K.A.W.C.C.A (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.99k | £76.51k | £72.94k | £48.56k | £17.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.14k | £78.00k | £62.02k | £81.03k | £32.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.06k | £20.74k | £15.61k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 15 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 16 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 16 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 04 Chwefror 2016 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 05 Chwefror 2016 | 5 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 JANUARY 1985
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN IN KEIGHLEY WHO ARE UNDER FIVE YEARS OF AGE, AND IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, CHILDREN OF ASIAN ORIGIN. 2. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION, AND FOR EDUCATION OF FEMALE INHABITANTS OF KEIGHLEY AND IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITING THE FORE-GOING WOMEN OF ASIAN ORIGIN. 3. TO PROVIDE COMPREHENSIVE ADVICE GUIDANCE AND INFORMATION TO MEMBERS OF THE PUBLIC ABOUT THEIR WELFARE RIGHTS AND TO MAXIMISE INDIVIDUAL CLIENT'S INCOME BY INTERVENTION WITH STATUTORY AND VOLUNTARY AGENCIES. 4. TO PROVIDE PREVENTATIVE HEALTH EDUCATION WITH THE OBJECT TO PRESERVING MENTAL AND PHYSICAL GOOD HEALTH.
Maes buddion
KEIGHLEY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window