Hanes ariannol RURAL ACTION DERBYSHIRE
Rhif yr elusen: 1061531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £532.10k | £550.82k | £818.58k | £938.98k | £735.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £513.08k | £542.94k | £710.60k | £931.22k | £791.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £23.55k | £20.50k | £39.87k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £378.85k | £421.90k | £625.29k | £696.97k | £530.36k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.02k | £24.18k | £35.04k | £51.62k | £6.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £517.47k | £523.19k | £781.78k | £885.91k | £725.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.49k | £3.45k | £1.77k | £1.45k | £2.84k | |
|
Incwm - Arall | £119 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £6.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £513.08k | £542.94k | £710.60k | £931.22k | £791.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.98k | £3.02k | £7.74k | £7.68k | £5.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £264.98k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.