CMC : PENSARN HARBOUR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Outdoor education and training for people from all walks of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Ebrill 1997: Cofrestrwyd
- CHRISTIAN MOUNTAIN CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Joy Gibbins | Ymddiriedolwr | 15 March 2025 |
|
|
||||
Philip Geoffrey Tarr | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Andy Houghton | Ymddiriedolwr | 13 July 2019 |
|
|
||||
Graham French | Ymddiriedolwr | 03 March 2018 |
|
|
||||
Philip Kelly | Ymddiriedolwr | 03 March 2018 |
|
|||||
Christopher Cook | Ymddiriedolwr | 03 March 2018 |
|
|
||||
ALAN SANDERS | Ymddiriedolwr | 22 April 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £353.53k | £375.27k | £407.70k | £404.27k | £490.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £346.13k | £343.96k | £420.91k | £460.09k | £423.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £97.25k | £60.50k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 25 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 25 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 28 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 28 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 01 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 01 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 19 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 19 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 FEBRUARY 1997 AS AMENDED 15 DECEMBER 1998 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 5 APRIL 2003.. as amended on 22 Apr 2017
Gwrthrychau elusennol
1. TO EDUCATE ADULTS AND CHILDREN WITH ALL NECESSARY FACILITIES THROUGH OUTDOOR PURSUIT ACTIVITIES TO DEVELOP THEIR PHYSICAL CAPABILITIES AND THEIR MENTAL AND SPIRITUAL AWARENESS AS INDIVIDUALS AND AS MEMBERS OF SOCIETY AND SO THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED. 2. TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH AMONG SUCH PERSONS AND THEIR FAMILIES. 3. TO ASSIST IN THE PROVISION OF ANY OTHER CHARITABLE FACILITIES FOR SUCH PERSONS AND IN PARTICULAR TO MAKE GRANTS TO OTHER CHARITIES HAVING AIMS IDENTICAL OR SIMILAR TO THOSE OF THE CHARITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CMC PENSARN HARBOUR LLANBEDR
GWYNEDD
NORTH WALES
LL45 2HS
- Ffôn:
- 01341241646
- E-bost:
- office@cmcadventure.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window