LONG WHATTON COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO SUPPORT THE ACTIVITIES OF THE LONG WHATTON COMMUNITY ASSOCIATION AND THE RESIDENTS OF THE VILLAGE OF LONG WHATTON
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 28 Ionawr 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienne Matravers | Cadeirydd |
|
|
|||||
Keith Nicholls | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Valerie Chadwin | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Sonya Buzzard | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Karen Neil | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Alison Freestone | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Penny de kock | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Benjamin Kenneth Taylor | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Mike Hampton | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Silke Walker | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
Richard EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEOFFERY SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUE BIRD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.93k | £1.55k | £419 | £3.40k | £13.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.52k | £2.25k | £2.39k | £1.74k | £11.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Mawrth 2022 | 133 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Ionawr 2021 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 JANUARY 1992 AS AMENDED 9 MARCH 1993, 8 MARCH 1994, 9 SEPTEMBER AND 9 DECEMBER 1997. FURTHER AMENDED 8 JUNE 1999 AND 11 JANUARY 2000.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS WITHIN THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF SEX SEXUAL ORIENTATION RACE OR OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS
Maes buddion
LONG WHATTON AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Manor Farm
Long Whatton
Loughborough
Leiceste
- Ffôn:
- 01509646413
- E-bost:
- silke.walker@btconnect.com
- Gwefan:
-
leicestershirevillages.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window