ymddiriedolwyr INSTITUTE OF WELSH AFFAIRS
Rhif yr elusen: 1078435
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Gordon Joakim | Cadeirydd | 18 May 2023 |
|
|
||||
Auriol Jane Verona Miller | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Samuel Richard Evans | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Jessica McQuade | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Zaidee Haywood | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Kelly Marie Roberts | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Leena Sarah Farhat | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Shereen Williams | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|||||
Sarah Jane May-Hill | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Anthony Pickles | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Alison Copus | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
HELEN FRANCIS MORTLOCK PEARCE | Ymddiriedolwr | 16 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.